civilite
stringclasses 2
values | prenom
stringlengths 3
20
| nom
stringlengths 2
26
| classement
stringlengths 12
39
| type_mandat
stringclasses 11
values | qualite
stringlengths 12
248
| type_document
stringclasses 8
values | departement
stringclasses 110
values | date_publication
stringclasses 436
values | date_depot
stringlengths 10
10
⌀ | nom_fichier
stringlengths 8
70
⌀ | url_dossier
stringlengths 26
59
| open_data
stringlengths 28
70
⌀ | statut_publication
stringclasses 6
values | id_origine
stringclasses 924
values | url_photo
stringclasses 924
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Yann | CROMBECQUE | CROMBECQUE Yann19313 | commune | Adjoint au maire de Villeurbanne | dim | 69 | 2022-02-25 | 2021-12-29 | crombecque-yann-dim18890-commune-villeurbanne.pdf | /pages_nominatives/crombecque-yann-19313 | crombecque-yann-dim18890-commune-villeurbanne.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | DUBOSC | DUBOSC Yann11385 | commune | Maire de Bussy-Saint-Georges | di | 77 | 2021-08-10 | 2020-07-17 | dubosc-yann-di15190-commune-bussy-saint-georges.pdf | /pages_nominatives/dubosc-yann | dubosc-yann-di15190-commune-bussy-saint-georges.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | DUBOSC | DUBOSC Yann11385 | commune | Maire de Bussy-Saint-Georges | dim | 77 | 2022-05-18 | 2022-04-19 | dubosc-yann-dim20766-commune-bussy-saint-georges.pdf | /pages_nominatives/dubosc-yann | dubosc-yann-dim20766-commune-bussy-saint-georges.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | DUBOSC | DUBOSC Yann11385 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire | di | 77 | 2021-08-11 | 2020-07-17 | dubosc-yann-di15191-epci-77.pdf | /pages_nominatives/dubosc-yann | dubosc-yann-di15191-epci-77.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | GALUT | galutaaayann4095 | commune | Maire de Bourges | di | 18 | 2021-10-13 | 2020-08-27 | galut-yann-di16402-commune-bourges.pdf | /pages_nominatives/galut-yann | galut-yann-di16402-commune-bourges.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | GALUT | galutaaayann4095 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Bourges Plus | di | 18 | null | null | dispense | /pages_nominatives/galut-yann | null | dispense | null | null |
M. | Yann | GALUT | galutaaayann4095 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Bourges Plus | di | 18 | null | 2023-05-22 | null | /pages_nominatives/galut-yann | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yann | GUEVEL | guevelaaayann4320 | commune | Adjoint au maire de Brest | di | 29 | 2021-09-20 | 2020-08-23 | guevel-yann-di16022-commune-brest.pdf | /pages_nominatives/guevel-yann | guevel-yann-di16022-commune-brest.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | GUEVEL | guevelaaayann4320 | commune | Adjoint au maire de Brest | dim | 29 | 2021-09-21 | 2020-11-29 | guevel-yann-dim16023-commune-brest.pdf | /pages_nominatives/guevel-yann | guevel-yann-dim16023-commune-brest.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | GUEVEL | guevelaaayann4320 | commune | Adjoint au maire de Brest | dim | 29 | 2021-09-23 | 2021-01-18 | guevel-yann-dim16025-commune-brest.pdf | /pages_nominatives/guevel-yann | guevel-yann-dim16025-commune-brest.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | GUEVEL | guevelaaayann4320 | commune | Adjoint au maire de Brest | dim | 29 | 2023-03-15 | 2022-10-19 | guevel-yann-dim25091-commune-brest.pdf | /pages_nominatives/guevel-yann | guevel-yann-dim25091-commune-brest.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | GUEVEL | guevelaaayann4320 | epci | Vice-Président de Brest Métropole | di | 29 | 2021-09-22 | 2021-01-17 | guevel-yann-di16024-epci-29.pdf | /pages_nominatives/guevel-yann | guevel-yann-di16024-epci-29.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | GUEVEL | guevelaaayann4320 | epci | Vice-Président de Brest Métropole | dim | 29 | 2023-03-14 | 2022-10-19 | guevel-yann-dim25090-epci-29.pdf | /pages_nominatives/guevel-yann | guevel-yann-dim25090-epci-29.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | HUAUME | HUAUME Yann20446 | epci | Vice-Président de Rennes Métropole | di | 35 | 2021-06-23 | 2020-07-27 | huaume-yann-di14126-epci-35.pdf | /pages_nominatives/huaume-yann-20446 | huaume-yann-di14126-epci-35.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | ABRAHAM | ABRAHAM Yannick24409 | ctsp | Vice-Président du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon | di | 975 | 2023-03-22 | 2022-08-03 | abraham-yannick-di25154-ctsp-975.pdf | /pages_nominatives/abraham-yannick-24409 | abraham-yannick-di25154-ctsp-975.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | BENOIST | BENOIST Yannick21317 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Mauges Communauté | di | 49 | 2021-11-24 | 2021-06-17 | benoist-yannick-di16992-epci-49.pdf | /pages_nominatives/benoist-yannick-21317 | benoist-yannick-di16992-epci-49.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | BIDAUD | BIDAUD Yannick19848 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux | di | 24 | 2021-08-18 | 2020-08-26 | bidaud-yannick-di15318-epci-24.pdf | /pages_nominatives/bidaud-yannick-19848 | bidaud-yannick-di15318-epci-24.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | BOEDEC | boedecaaayannick923 | commune | Maire de Cormeilles-en-Parisis | di | 95 | 2021-05-10 | 2020-07-06 | boedec-yannick-di12258-commune-cormeilles-en-parisis.pdf | /pages_nominatives/boedec-yannick | boedec-yannick-di12258-commune-cormeilles-en-parisis.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | BOEDEC | boedecaaayannick923 | commune | Maire de Cormeilles-en-Parisis | dim | 95 | 2021-05-12 | 2020-12-15 | boedec-yannick-dim12260-commune-cormeilles-en-parisis.pdf | /pages_nominatives/boedec-yannick | boedec-yannick-dim12260-commune-cormeilles-en-parisis.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | BOEDEC | boedecaaayannick923 | departement | Vice-Président du conseil départemental du Val-d'Oise | di | 95 | 2023-03-21 | 2021-07-22 | boedec-yannick-di25081-departement-95.pdf | /pages_nominatives/boedec-yannick | boedec-yannick-di25081-departement-95.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | BOEDEC | boedecaaayannick923 | epci | Président de la communauté d'agglomération Val Parisis | di | 95 | 2021-05-11 | 2020-12-08 | boedec-yannick-di12259-epci-95.pdf | /pages_nominatives/boedec-yannick | boedec-yannick-di12259-epci-95.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | BOEDEC | boedecaaayannick923 | epci | Président de la communauté d'agglomération Val Parisis | dim | 95 | 2021-05-13 | 2020-12-15 | boedec-yannick-dim12261-epci-95.pdf | /pages_nominatives/boedec-yannick | boedec-yannick-dim12261-epci-95.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | BOEDEC | boedecaaayannick923 | epci | Président de la communauté d'agglomération Val Parisis | dim | 95 | 2023-03-22 | 2022-10-24 | boedec-yannick-dim25082-epci-95.pdf | /pages_nominatives/boedec-yannick | boedec-yannick-dim25082-epci-95.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | BOUBÉE | BOUBÉE Yannick16066 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées | di | 65 | 2021-08-11 | 2020-08-09 | boubee-yannick-di15077-epci-65.pdf | /pages_nominatives/boubee-yannick-16066 | boubee-yannick-di15077-epci-65.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | CAILLET | CAILLET Yannick23005 | commune | Adjoint au maire de Saint-Denis | di | 11 | 2024-08-19 | 2024-02-12 | caillet-yannick-di29522-commune-saint-denis.pdf | /pages_nominatives/caillet-yannick-23005 | caillet-yannick-di29522-commune-saint-denis.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | CAILLET | CAILLET Yannick23005 | commune | Adjoint au maire de Saint-Denis | dim | 11 | 2024-08-20 | 2024-04-03 | caillet-yannick-dim29523-commune-saint-denis.pdf | /pages_nominatives/caillet-yannick-23005 | caillet-yannick-dim29523-commune-saint-denis.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | CHENEVARD | chenevardaaayannick1851 | depute | Ancien Député du Var | dspfm | 83 | null | 2024-07-26 | null | /pages_nominatives/chenevard-yannick | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 795908 | |
M. | Yannick | CHENEVARD | chenevardaaayannick1851 | depute | Député du Var | dia | 83 | null | 2024-09-07 | null | /pages_nominatives/chenevard-yannick | null | Déclaration déposée - publication à venir | 795908 | |
M. | Yannick | CHENEVARD | chenevardaaayannick1851 | depute | Député du Var | dsp | 83 | null | 2024-07-13 | null | /pages_nominatives/chenevard-yannick | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 795908 | |
M. | Yannick | FAVENNEC-BÉCOT | favennecaaayannick3484 | depute | Ancien Député de la Mayenne | dspfm | 53 | null | 2024-07-31 | null | /pages_nominatives/favennec-becot-yannick | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 267042 | |
M. | Yannick | FAVENNEC-BÉCOT | favennecaaayannick3484 | depute | Député de la Mayenne | dia | 53 | null | 2024-07-31 | null | /pages_nominatives/favennec-becot-yannick | null | Déclaration déposée - publication à venir | 267042 | |
M. | Yannick | FAVENNEC-BÉCOT | favennecaaayannick3484 | depute | Député de la Mayenne | dsp | 53 | null | 2024-07-31 | null | /pages_nominatives/favennec-becot-yannick | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 267042 | |
M. | Yannick | GUERIN | GUERIN Yannick22605 | departement | Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône | di | 13 | 2024-04-09 | 2024-02-16 | guerin-yannick-di27993-departement-13.pdf | /pages_nominatives/guerin-yannick-22605 | guerin-yannick-di27993-departement-13.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | GUERIN | GUERIN Yannick22605 | departement | Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône | dim | 13 | 2024-04-10 | 2024-03-08 | guerin-yannick-dim27994-departement-13.pdf | /pages_nominatives/guerin-yannick-22605 | guerin-yannick-dim27994-departement-13.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | GUILLO | GUILLO Yannick20846 | epci | Président de la communauté de communes Brie Nangissienne | di | 77 | 2023-03-22 | 2021-02-12 | guillo-yannick-di25085-epci-77.pdf | /pages_nominatives/guillo-yannick-20846 | guillo-yannick-di25085-epci-77.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | HAURY | HAURY Yannick9993 | depute | Ancien Député de la Loire-Atlantique | dspfm | 44 | null | 2024-08-06 | null | /pages_nominatives/haury-yannick | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | null | null |
M. | Yannick | JADOT | jadotaaayannick4473 | senateur | Sénateur de Paris | dia | 75 | 2024-05-13 | 2023-11-17 | jadot-yannick-dia28441-senateur-75.pdf | /pages_nominatives/jadot-yannick | jadot-yannick-dia28441-senateur-75.xml | Livrée | 21093M | |
M. | Yannick | JADOT | jadotaaayannick4473 | senateur | Sénateur de Paris | diam | 75 | 2024-05-14 | 2024-01-30 | jadot-yannick-diam28442-senateur-75.pdf | /pages_nominatives/jadot-yannick | jadot-yannick-diam28442-senateur-75.xml | Livrée | 21093M | |
M. | Yannick | JADOT | jadotaaayannick4473 | senateur | Sénateur de Paris | dsp | 75 | 2024-05-13 | 2023-11-19 | jadot-yannick-dsp28439-senateur-75.pdf | /pages_nominatives/jadot-yannick | jadot-yannick-dsp28439-senateur-75.xml | Livrée | 21093M | |
M. | Yannick | JADOT | jadotaaayannick4473 | senateur | Sénateur de Paris | dspm | 75 | 2024-05-14 | 2024-01-28 | jadot-yannick-dspm28440-senateur-75.pdf | /pages_nominatives/jadot-yannick | jadot-yannick-dspm28440-senateur-75.xml | Livrée | 21093M | |
M. | Yannick | LUCOT | LUCOT Yannick22062 | region | Conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes | di | null | 2023-03-20 | 2021-12-19 | lucot-yannick-di25175-region-84.pdf | /pages_nominatives/lucot-yannick-22062 | lucot-yannick-di25175-region-84.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | LUCOT | LUCOT Yannick22062 | region | Conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes | dim | null | 2023-03-21 | 2022-11-28 | lucot-yannick-dim25177-region-84.pdf | /pages_nominatives/lucot-yannick-22062 | lucot-yannick-dim25177-region-84.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | MONNET | MONNET Yannick24259 | depute | Ancien Député de l'Allier | dspfm | 03 | null | 2024-07-23 | null | /pages_nominatives/monnet-yannick-24259 | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 793174 | |
M. | Yannick | MONNET | MONNET Yannick24259 | depute | Ancien Député de l'Allier | dspfm | 03 | null | 2024-08-27 | null | /pages_nominatives/monnet-yannick-24259 | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 793174 | |
M. | Yannick | MONNET | MONNET Yannick24259 | depute | Ancien Député de l'Allier | dspfm | 03 | null | 2024-08-29 | null | /pages_nominatives/monnet-yannick-24259 | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 793174 | |
M. | Yannick | MONNET | MONNET Yannick24259 | depute | Député de l'Allier | dia | 03 | null | 2024-07-23 | null | /pages_nominatives/monnet-yannick-24259 | null | Déclaration déposée - publication à venir | 793174 | |
M. | Yannick | MONNET | MONNET Yannick24259 | depute | Député de l'Allier | dsp | 03 | null | null | null | /pages_nominatives/monnet-yannick-24259 | null | En cours | 793174 | |
M. | Yannick | MOREAU | moreauaaayannick6721 | commune | Maire des Sables d'Olonne | di | null | 2021-05-17 | 2020-08-20 | moreau-yannick-di12693-commune.pdf | /pages_nominatives/moreau-yannick | moreau-yannick-di12693-commune.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | MOREAU | moreauaaayannick6721 | commune | Maire des Sables d'Olonne | dim | null | 2021-05-19 | 2020-11-24 | moreau-yannick-dim12695-commune.pdf | /pages_nominatives/moreau-yannick | moreau-yannick-dim12695-commune.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | MOREAU | moreauaaayannick6721 | commune | Maire des Sables d'Olonne | dim | null | 2023-12-04 | 2023-10-02 | moreau-yannick-dim27357-commune.pdf | /pages_nominatives/moreau-yannick | moreau-yannick-dim27357-commune.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | MOREAU | moreauaaayannick6721 | commune | Maire des Sables d'Olonne | dim | null | 2024-06-18 | 2024-02-01 | moreau-yannick-dim28963-commune.pdf | /pages_nominatives/moreau-yannick | moreau-yannick-dim28963-commune.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | MOREAU | moreauaaayannick6721 | epci | Président des Sables d'Olonne Agglomération | di | 85 | 2021-05-18 | 2020-08-20 | moreau-yannick-di12694-epci-85.pdf | /pages_nominatives/moreau-yannick | moreau-yannick-di12694-epci-85.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | MOREZ | MOREZ Yannick13714 | epci | Président de la communauté de communes du Sud Estuaire | di | 44 | 2021-10-20 | 2020-12-12 | morez-yannick-di16518-epci-44.pdf | /pages_nominatives/morez-yannick | morez-yannick-di16518-epci-44.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | NADESAN | NADESAN Yannick19388 | commune | Adjoint au maire de Rennes | di | 35 | 2021-09-22 | 2020-08-23 | nadesan-yannick-di16028-commune-rennes.pdf | /pages_nominatives/nadesan-yannick-19388 | nadesan-yannick-di16028-commune-rennes.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | NEUDER | NEUDER Yannick9900 | depute | Ancien Député de l'Isère | dspfm | 38 | null | 2024-07-29 | null | /pages_nominatives/neuder-yannick | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 794038 | |
M. | Yannick | NEUDER | NEUDER Yannick9900 | depute | Député de l'Isère | dia | 38 | null | 2024-08-26 | null | /pages_nominatives/neuder-yannick | null | Déclaration déposée - publication à venir | 794038 | |
M. | Yannick | NEUDER | NEUDER Yannick9900 | depute | Député de l'Isère | dsp | 38 | null | null | null | /pages_nominatives/neuder-yannick | null | En cours | 794038 | |
M. | Yannick | OHANESSIAN | OHANESSIAN Yannick19271 | commune | Adjoint au maire de Marseille | di | 13 | 2021-06-21 | 2020-08-31 | ohanessian-yannick-di14019-commune-marseille.pdf | /pages_nominatives/ohanessian-yannick-19271 | ohanessian-yannick-di14019-commune-marseille.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | OHANESSIAN | OHANESSIAN Yannick19271 | commune | Adjoint au maire de Marseille | dim | 13 | 2021-06-22 | 2021-02-18 | ohanessian-yannick-dim14020-commune-marseille.pdf | /pages_nominatives/ohanessian-yannick-19271 | ohanessian-yannick-dim14020-commune-marseille.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | PERONNET | PERONNET Yannick11780 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (Grandangoulême) | di | 16 | 2021-07-21 | 2020-12-03 | peronnet-yannick-di14627-epci-16.pdf | /pages_nominatives/peronnet-yannick | peronnet-yannick-di14627-epci-16.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | POUJET | POUJET Yannick19099 | commune | Adjoint au maire de Besançon | di | 25 | 2022-01-19 | 2020-08-27 | poujet-yannick-di18383-commune-besancon.pdf | /pages_nominatives/poujet-yannick-19099 | poujet-yannick-di18383-commune-besancon.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | SIMON | SIMON Yannick20611 | epci | Président de la communauté de communes Coeur du Var | di | 83 | 2021-09-15 | 2020-12-16 | simon-yannick-di15845-epci-83.pdf | /pages_nominatives/simon-yannick-20611 | simon-yannick-di15845-epci-83.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | SLAMET | SLAMET Yannick15020 | ctsp | Membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie | di | 988 | 2023-11-20 | 2021-10-31 | slamet-yannick-di27213-ctsp-988.pdf | /pages_nominatives/slamet-yannick-15020 | slamet-yannick-di27213-ctsp-988.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannick | VILLEMIN | VILLEMIN Yannick18030 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération d'Epinal | di | 88 | 2021-11-17 | 2021-05-13 | villemin-yannick-di16928-epci-88.pdf | /pages_nominatives/villemin-yannick-18030 | villemin-yannick-di16928-epci-88.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannis | COSTE | COSTE Yannis24411 | ctsp | Vice-Président du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon | di | 975 | 2023-04-24 | 2022-09-02 | coste-yannis-di25446-ctsp-975.pdf | /pages_nominatives/coste-yannis-24411 | coste-yannis-di25446-ctsp-975.xml | Livrée | null | null |
M. | Yannis | COSTE | COSTE Yannis24411 | ctsp | Vice-Président du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon | dim | 975 | 2023-04-25 | 2023-02-20 | coste-yannis-dim25447-ctsp-975.pdf | /pages_nominatives/coste-yannis-24411 | coste-yannis-dim25447-ctsp-975.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | LAFFONT | LAFFONT Yann19881 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Blois-Agglopolys | di | 41 | 2021-08-18 | 2020-09-08 | laffont-yann-di15289-epci-41.pdf | /pages_nominatives/laffont-yann-19881 | laffont-yann-di15289-epci-41.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | LE FUR | LE FUR Yann20672 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Seine-Eure | di | 27 | 2021-11-24 | 2021-06-16 | le-fur-yann-di17017-epci-27.pdf | /pages_nominatives/le-fur-yann-20672 | le-fur-yann-di17017-epci-27.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | MONGABURU | MONGABURU Yann9369 | epci | Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole | di | null | 2021-06-22 | 2020-10-24 | mongaburu-yann-di14294-epci-82.pdf | /pages_nominatives/mongaburu-yann | mongaburu-yann-di14294-epci-82.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | MONGABURU | MONGABURU Yann9369 | epci | Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole | dim | null | null | 2024-08-02 | null | /pages_nominatives/mongaburu-yann | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yann | MONGABURU | MONGABURU Yann9369 | epci | Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole | dim | null | 2021-06-23 | 2021-06-05 | mongaburu-yann-dim14295-epci-82.pdf | /pages_nominatives/mongaburu-yann | mongaburu-yann-dim14295-epci-82.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | MONGABURU | MONGABURU Yann9369 | epci | Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole | dim | null | 2022-08-24 | 2022-01-10 | mongaburu-yann-dim21674-epci-82.pdf | /pages_nominatives/mongaburu-yann | mongaburu-yann-dim21674-epci-82.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | PERRON | PERRON Yann23809 | epci | Vice président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise | di | 78 | 2024-08-20 | 2022-03-28 | perron-yann-di29578-epci-78.pdf | /pages_nominatives/perron-yann-23809 | perron-yann-di29578-epci-78.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | PÉTEL | PÉTEL Yann19751 | departement | Président-délégué du conseil départemental de l'Essonne | di | 91 | null | 2024-03-03 | null | /pages_nominatives/petel-yann-19751 | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yann | PÉTEL | PÉTEL Yann19751 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | di | null | null | null | null | /pages_nominatives/petel-yann-19751 | null | En cours | null | null |
Mme | Yann | ROJO | ROJO Yann22949 | departement | Conseillère départementale de l'Aisne | di | 02 | null | null | null | /pages_nominatives/rojo-yann-22949 | null | En cours | null | null |
M. | Yann | SEMLER COLLERY | SEMLER COLLERY Yann18293 | departement | Vice-Président du conseil départemental de Maine-et-Loire | di | 49 | 2023-03-13 | 2021-07-29 | semler-collery-yann-di25151-departement-49.pdf | /pages_nominatives/semler-collery-yann-18293 | semler-collery-yann-di25151-departement-49.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | SEMLER COLLERY | SEMLER COLLERY Yann18293 | departement | Vice-Président du conseil départemental de Maine-et-Loire | dim | 49 | 2023-03-14 | 2021-11-30 | semler-collery-yann-dim25152-departement-49.pdf | /pages_nominatives/semler-collery-yann-18293 | semler-collery-yann-dim25152-departement-49.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | SEMLER COLLERY | SEMLER COLLERY Yann18293 | departement | Vice-Président du conseil départemental de Maine-et-Loire | dim | 49 | 2023-03-16 | 2022-10-31 | semler-collery-yann-dim25153-departement-49.pdf | /pages_nominatives/semler-collery-yann-18293 | semler-collery-yann-dim25153-departement-49.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | SEMLER COLLERY | SEMLER COLLERY Yann18293 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Mauges Communauté | di | 49 | 2022-05-31 | 2021-07-07 | semler-collery-yann-di20904-epci-49.pdf | /pages_nominatives/semler-collery-yann-18293 | semler-collery-yann-di20904-epci-49.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | SOULABAILLE | SOULABAILLE Yann22498 | departement | Vice-Président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine | di | 35 | 2022-10-05 | 2021-09-10 | soulabaille-yann-di21887-departement-35.pdf | /pages_nominatives/soulabaille-yann-22498 | soulabaille-yann-di21887-departement-35.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | SOULABAILLE | SOULABAILLE Yann22498 | departement | Vice-Président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine | dim | 35 | 2022-10-06 | 2022-08-04 | soulabaille-yann-dim21888-departement-35.pdf | /pages_nominatives/soulabaille-yann-22498 | soulabaille-yann-dim21888-departement-35.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | TAINGUY | tainguyaaayann8644 | commune | Adjoint au maire de Toulon | di | 83 | 2021-09-15 | 2020-07-21 | tainguy-yann-di15915-commune-toulon.pdf | /pages_nominatives/tainguy-yann | tainguy-yann-di15915-commune-toulon.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | TAINGUY | tainguyaaayann8644 | commune | Adjoint au maire de Toulon | dim | 83 | 2022-07-27 | 2022-06-30 | tainguy-yann-dim21400-commune-toulon.pdf | /pages_nominatives/tainguy-yann | tainguy-yann-dim21400-commune-toulon.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | VELLY | VELLY Yann26514 | commune | Adjoint au maire de Reims | di | 51 | null | 2024-02-02 | null | /pages_nominatives/velly-yann-26514 | null | Déclaration déposée - publication à venir | null | null |
M. | Yann | WEHRLING | WEHRLING Yann14775 | region | Vice-Président du conseil régional d'Île-de-France | di | null | 2022-11-15 | 2021-07-11 | wehrling-yann-di22246-region-11.pdf | /pages_nominatives/wehrling-yann-14775 | wehrling-yann-di22246-region-11.xml | Livrée | null | null |
M. | Yann | WEHRLING | WEHRLING Yann14775 | region | Vice-Président du conseil régional d'Île-de-France | dim | null | 2022-11-16 | 2022-05-16 | wehrling-yann-dim22247-region-11.pdf | /pages_nominatives/wehrling-yann-14775 | wehrling-yann-dim22247-region-11.xml | Livrée | null | null |
Mme | Yasmina | BOULTAM | BOULTAM Yasmina23236 | region | Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine | di | null | 2022-09-07 | 2021-12-20 | boultam-yasmina-di21708-region-75.pdf | /pages_nominatives/boultam-yasmina-23236 | boultam-yasmina-di21708-region-75.xml | Livrée | null | null |
Mme | Yasmine | CAMARA | CAMARA Yasmine22389 | region | Conseillère régionale d'Île-de-France | di | null | 2022-05-05 | 2021-08-31 | camara-yasmine-di20616-region-11.pdf | /pages_nominatives/camara-yasmine-22389 | camara-yasmine-di20616-region-11.xml | Livrée | null | null |
M. | Yassine | MANGROLIA | MANGROLIA Yassine19328 | commune | Adjoint au maire de Saint-Denis de La Réunion | di | 974 | 2021-06-01 | 2020-08-17 | mangrolia-yassine-di13131-commune-saint-denis-de-la-reunion.pdf | /pages_nominatives/mangrolia-yassine-19328 | mangrolia-yassine-di13131-commune-saint-denis-de-la-reunion.xml | Livrée | null | null |
M. | Yassine | MANGROLIA | MANGROLIA Yassine19328 | commune | Adjoint au maire de Saint-Denis de La Réunion | dim | 974 | 2021-06-02 | 2020-12-05 | mangrolia-yassine-dim13132-commune-saint-denis-de-la-reunion.pdf | /pages_nominatives/mangrolia-yassine-19328 | mangrolia-yassine-dim13132-commune-saint-denis-de-la-reunion.xml | Livrée | null | null |
M. | Yassine | MANGROLIA | MANGROLIA Yassine19328 | commune | Adjoint au maire de Saint-Denis de La Réunion | dim | 974 | 2021-06-03 | 2021-01-16 | mangrolia-yassine-dim13133-commune-saint-denis-de-la-reunion.pdf | /pages_nominatives/mangrolia-yassine-19328 | mangrolia-yassine-dim13133-commune-saint-denis-de-la-reunion.xml | Livrée | null | null |
M. | Yoann | GILLET | GILLET Yoann9444 | depute | Ancien Député du Gard | dspfm | 30 | null | 2024-08-08 | null | /pages_nominatives/gillet-yoann | null | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir | 793832 | |
M. | Yoann | GILLET | GILLET Yoann9444 | depute | Député du Gard | dia | 30 | null | 2024-08-08 | null | /pages_nominatives/gillet-yoann | null | Déclaration déposée - publication à venir | 793832 | |
M. | Yoann | GILLET | GILLET Yoann9444 | depute | Député du Gard | dsp | 30 | null | null | null | /pages_nominatives/gillet-yoann | null | En cours | 793832 | |
M. | Yoann | LECOURIEUX | LECOURIEUX Yoann15003 | commune | Maire de Dumbéa | di | 988 | 2024-04-11 | 2023-10-27 | lecourieux-yoann-di28011-commune-dumbea.pdf | /pages_nominatives/lecourieux-yoann | lecourieux-yoann-di28011-commune-dumbea.xml | Livrée | null | null |
M. | Yoann | LECOURIEUX | LECOURIEUX Yoann15003 | ctsp | Membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie | di | 988 | 2022-01-12 | 2021-09-14 | lecourieux-yoann-di18169-ctsp-988.pdf | /pages_nominatives/lecourieux-yoann | lecourieux-yoann-di18169-ctsp-988.xml | Livrée | null | null |
M. | Yoann | LECOURIEUX | LECOURIEUX Yoann15003 | ctsp | Membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie | dim | 988 | 2024-04-10 | 2022-04-13 | lecourieux-yoann-dim28010-ctsp-988.pdf | /pages_nominatives/lecourieux-yoann | lecourieux-yoann-dim28010-ctsp-988.xml | Livrée | null | null |
M. | Yohann | DESFOUX | DESFOUX Yohann20190 | epci | Vice-Président de la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne | di | 77 | 2021-07-28 | 2020-08-21 | desfoux-yohann-di14848-epci-77.pdf | /pages_nominatives/desfoux-yohann-20190 | desfoux-yohann-di14848-epci-77.xml | Livrée | null | null |
M. | Yohann | NÉDÉLEC | NÉDÉLEC Yohann12768 | commune | Adjoint au maire de Brest | di | 29 | 2021-09-20 | 2020-08-15 | nedelec-yohann-di15994-commune-brest.pdf | /pages_nominatives/nedelec-yohann | nedelec-yohann-di15994-commune-brest.xml | Livrée | null | null |